Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellemgade 15, 5600 Faaborg (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2007-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: fmk@faaborgmidtfyn.dk (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellemgade 15, 5600 Faaborg (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellemgade 15, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellemgade 15, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Navne: KAMMERRÅD R. TROLLES LEGAT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)