Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Navne: KAY WILHELMSEN FONDEN AF 1982 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2010-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: W-INVEST & INVESTERING ApS. (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-12-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-12-03 fjernes Bestyrelse: Tina Jaltved (bestyrelse) (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2017-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Teglgade 12, 2450 København SV (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-30 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Leif Cadovius (formand) (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2016-03-29 fjernes Bestyrelse: Jørgen Leif Cadovius (bestyrelse) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-03-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2016-03-30 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-16 fjernes Bestyrelse: Ulla Wulff Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2013-06-26 fjernes Bestyrelse: Kay Wilhelmsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2013-02-26 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Nielsen (formand) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2011-10-17 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Bestyrelse: Tina Jaltved (bestyrelse) (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Teglgade 12, 2450 København SV (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2006-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Teglgade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 tilføjes Bestyrelse: Ulla Wulff Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2006-08-18 tilføjes Formål: Fonden er en selvejende institution, som skal have til formål at yde støtte i form af legater eller lån til stifterens descendenter og sådanne descendenters ægte- fælle, herunder efterlevende ægtefælle Derudover kan fonden yde bidrag til almennyttige og kul- turelle formål, ligesom støtte kan gives til andre for- mål efter bestyrelsens frie skøn. Fondens formue og dennes afkast kan dog ingensinde tilbageføres til stif- teren, andre bidragydere, sådanne personers ægtefælle eller de fornævntes hjemmeboende børn under 18 år, lige- som fondens midler ej heller kan udlånes til ovennævnte personkreds Fonden kan yde støtte i form af legater og helt eller delvis rentefrie lån. Derudover kan støtte ydes på anden måde efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2006-08-18 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2006-08-18 tilføjes Vedtægter: 2006-08-18 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2006-05-05 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Leif Cadovius (bestyrelse) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2006-05-05 fjernes Bestyrelse: Jens-Peter Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 fjernes Bestyrelse: Peder Flemming Thalbitzer-Foldskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Teglgade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: KAY WILHELMSEN FONDEN AF 1982 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 1993-06-15 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Bestyrelse: Jens Sophus Frede Jordan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-16 tilføjes Bestyrelse: Jens Sophus Frede Jordan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 1986-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 1986-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 1986-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-19)
Den 1986-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 1986-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 1986-10-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 1986-10-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, RS AF 1975. AKTIESELSKAB, INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-03)