Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2020-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rymarken 4, 3., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rymarken 4, 3., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2015-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rymarken 4, 3., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2015-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sondrupvej 71, 8350 Hundslund (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-13 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sondrupvej 71, 8350 Hundslund (offentliggjort 2015-03-13)
Den 1901-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Navne: INGENIØR P. JUL NIELSEN OG HUSTRUSFOND TIL VIDEREUDDANNELSE AF YNGRETEKNIKERE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)