Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-11-04 fjernes Navne: GIA-VEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 11, 4180 Sorø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Bestyrelse: Birgitte Bruus Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Direktion: Gert Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Revisor: ApS AF 1. JULI 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-20 fjernes Revisor: HAPSET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk, produktion, agenturvirksomhed, rengøring, havearbejde og dermed beslægtede formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-03 tilføjes Vedtægter: 1990-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-18 fjernes Revisor: Reg. revisor Nils Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-26 tilføjes Navne: GIA-VEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-25 fjernes Navne: GIA-VEX VENTILATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-16 tilføjes Navne: GIA-VEX VENTILATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 fjernes Navne: ASX 11830 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 11, 4180 Sorø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Bruus Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Navne: ASX 11830 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Reg. revisor Nils Andersen, HAPSET ApS, ApS AF 1. JULI 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)