Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-05-04 fjernes Navne: NUUK TOTAL BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsessevej 4, 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-25 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-25 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-25 fjernes Stiftere: Ingo Kjär (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 fjernes Direktion: Ingo Kjär (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er bygge- og entreprenørvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-11 tilføjes Vedtægter: 1988-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsessevej 4, 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Ingo Kjär (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: NUUK TOTAL BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: Ingo Kjär (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)