Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-09-28 fjernes Navne: C-FOOD EJENDOM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Røgerivej 2-4, 9990 Skagen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Bestyrelse: Børge Juul Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Direktion: Børge Juul Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Stiftere: Anker Laden-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Navne: C-FOOD EJENDOM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-28 fjernes Navne: ApS MKML NR. 162 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-28 fjernes Direktion: Joe Diorns Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt handel og industri i fiskeribranchen samt enhver anden aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Vedtægter: 1988-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-30 fjernes Direktion: Anker Laden-Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-30 fjernes Revisor: H & B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røgerivej 2-4, 9990 Skagen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Bestyrelse: Børge Juul Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Direktion: Anker Laden-Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Navne: ApS MKML NR. 162 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Revisor: H & B ApS, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Stiftere: Anker Laden-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)