Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kuldyssen 13, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Bestyrelse: Per Yngve Hallberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Binavne: ABS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Direktion: Lars Strand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Navne: ERNSTRÖM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Revisor: FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Bestyrelse: Lars Strand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Bestyrelse: Tore Berntsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Direktion: Lars Strand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Direktion: Tore Berntsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-26 fjernes Bestyrelse: Suna Stellan Valderyd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forhandle varer og tjenester indenfor bygningsindustrien samt drive anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af bestyrelsens formand alene, eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Vedtægter: 1996-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-31 fjernes Bestyrelse: Charles Lennart Kjellstrom (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-21 tilføjes Navne: ERNSTRÖM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 fjernes Navne: ABS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 fjernes Bestyrelse: Zofia Ogonowska-Hansson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-08 fjernes Bestyrelse: Sven Bertil Sjoberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-08 fjernes Direktion: Stig Bigaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-24 tilføjes Navne: ABS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-23 fjernes Navne: A/S PSE 14 NR.1106 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-23 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-23 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kuldyssen 13, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Binavne: ABS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: A/S PSE 14 NR.1106 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)