Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-09-28 fjernes Navne: MENU KOKKENS DINER TRANSPORTABLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Salbrovad 29, 5610 Assens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Direktion: Inga Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Revisor: Erling Faber Bonnesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive diner trasportable virksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-29 tilføjes Vedtægter: 1994-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 fjernes Revisor: STATSAUT. REVISOR TAGE KRISTENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 fjernes Revisor: Ove Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-16 tilføjes Navne: MENU KOKKENS DINER TRANSPORTABLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 fjernes Navne: ASX 12702 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Salbrovad 29, 5610 Assens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Navne: ASX 12702 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Ove Holbæk, STATSAUT. REVISOR TAGE KRISTENSEN, Erling Faber Bonnesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)