Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-11-17 fjernes Navne: BENNO NIELSEN - BYGGERÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 21, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Direktion: Benno Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-24 fjernes Revisor: F.N. KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-18 tilføjes Navne: BENNO NIELSEN - BYGGERÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-17 fjernes Navne: SUNLINE, KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-17 fjernes Direktion: Connie Marianne Theil Beck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 tilføjes Vedtægter: 1994-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Navne: SUNLINE, KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-08 fjernes Navne: ASX 11988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-08 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 21, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ASX 11988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Revisionsfirmaet Spallou, F.N. KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)