Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilvordevej 66, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-08-28 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Navne: AMALIEGADE 16 KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-06-30 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-05-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Stiftere: GERRY COARD ENTERPRISES ApS (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-29 fjernes Direktion: Stig Werdelin (direktion) (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Stig Werdelin (direktion) (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2013-01-01 fjernes Direktion: Jytte Werdelin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsadministration, investering samt anden virksomhed, som efter direktionens bestemmelser står i naturlig forbindelse hermed (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2006-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2006-11-02 tilføjes Vedtægter: 2006-11-02 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2006-11-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-26 tilføjes Direktion: Jytte Werdelin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-26 fjernes Direktion: Stig Werdelin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-06-30 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1998-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-05-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1995-08-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-22 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET GEER & LYNGVIG, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Direktion: Karl Ove Krarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Revisor: Steen Leth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-08-28 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1992-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1992-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1992-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1992-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1992-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1992-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-11 fjernes Direktion: Steffen Steen Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-23 tilføjes Navne: AMALIEGADE 16 KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1988-04-22 fjernes Navne: ASX 12916 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-04-22 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilvordevej 66, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1987-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ASX 12916 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1987-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S, Steen Leth, AKTIESELSKABET GEER & LYNGVIG, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: GERRY COARD ENTERPRISES ApS (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)