Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Ulrich Høyer | 29.03.2004 | 06.12.2019 | direktion |
Philip Xavier Severin Møller | 27.12.1996 | 29.03.2004 | direktion |
Lene Rasmussen | 01.11.1987 | 27.12.1996 | direktion |
Zandra Gittemia Wiberg | 01.11.1987 | 27.12.1996 | direktion |
John Rasmussen | 01.11.1987 | 10.08.1992 | direktion |
Hans Ebbe Brix | 01.11.1987 | 10.08.1992 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1987 | 25.01.1988 | direktion |