Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 1, 4., 1105 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 fjernes Navne: GGG NR. 8 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Stiftere: Niels Christian Andersen, Kenn Werge, John Andersen, Henning Dybdahl, Axel Steen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Kjærsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-05-13 fjernes Direktion: Benny Klausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Elley (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-27 fjernes Bestyrelse: Erik Dalsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Dalsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-01 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Thaysen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-01 tilføjes Direktion: Benny Klausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-01 fjernes Direktion: Carl Erik Kjærsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive marketingvirksomhed og anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Navne: GGG NR. 8 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Vedtægter: 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 fjernes Binavne: GCG PRINTBUYING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 fjernes Navne: PROSUPPLIERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-29 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-15 tilføjes Direktion: Carl Erik Kjærsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-15 fjernes Direktion: Arne Septimius (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-28 tilføjes Bestyrelse: Christian Frederik Harboe Wissum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-28 fjernes Bestyrelse: Arne Septimius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 1, 4., 1105 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Antonigade 4, 3., 1106 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Elley (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-27 tilføjes Navne: PROSUPPLIERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-26 fjernes Navne: GCG PRINT BUYING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-26 fjernes Binavne: PROSUPPLIERS A/S, MASTERS GRUPPEN DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 fjernes Bestyrelse: Peter Elley (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-02-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Elley (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-02-23 fjernes Bestyrelse: Arne Septimius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-29 tilføjes Bestyrelse: Arne Septimius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-29 fjernes Bestyrelse: Jørgen Vangsgaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-29 tilføjes Direktion: Arne Septimius (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-12 tilføjes Navne: GCG PRINT BUYING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-11 fjernes Navne: MASTERS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-21 fjernes Direktion: Hans Kristen Mørch Gundesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-05-13 fjernes Bestyrelse: Axel Steen Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-05-13 fjernes Direktion: Axel Steen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-12 fjernes Bestyrelse: Jørgen Vangsgaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-07 fjernes Revisor: Willy Jespersen Friis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 fjernes Bestyrelse: Hans Ernst Hoffmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-04-27 fjernes Direktion: Niels Christian Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-12-11 fjernes Bestyrelse: Henning Dybdahl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-02-01 tilføjes Navne: MASTERS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-31 fjernes Navne: MASTERS HOLDING AF 1/10 1987 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Antonigade 4, 3., 1106 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-22 tilføjes Bestyrelse: Henning Dybdahl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-10-22 tilføjes Binavne: PROSUPPLIERS A/S, MASTERS GRUPPEN DANMARK A/S, GCG PRINTBUYING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-22 tilføjes Direktion: Niels Christian Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-22 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-22 tilføjes Navne: MASTERS HOLDING AF 1/10 1987 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-22 tilføjes Revisor: Willy Jespersen Friis, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-22 tilføjes Stiftere: Niels Christian Andersen, Kenn Werge, John Andersen, Henning Dybdahl, Axel Steen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)