Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebyvej 40, 6854 Henne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Bestyrelse: Anne Bertolt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Direktion: Edith Due Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Navne: ARCENA ÆDELSTEN KUNST HÅNDVÆRK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Revisor: HLOH INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-05 fjernes Bestyrelse: Hanna Højlund Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-15 tilføjes Bestyrelse: Bodil Dahl Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Bestyrelse: Klaus Peter Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-17 tilføjes Vedtægter: 1989-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Navne: ARCENA ÆDELSTEN KUNST HÅNDVÆRK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1437 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebyvej 40, 6854 Henne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1437 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, HLOH INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)