Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2013-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 15, 1403 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-25 fjernes Direktion: Erik Steffen Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-25 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-25 fjernes Navne: MUSIKBRANCHENS REKLAMEBUREAU ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-07-25 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-25 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-25 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og marketingsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Vedtægter: 2006-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-27 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-27 fjernes Revisor: Svend Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 15, 1403 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads, 1403 København K (offentliggjort 2001-01-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads, 1403 København K (offentliggjort 2001-01-08)
Den 2000-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 54, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-21 fjernes Revisor: Svend Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-21 tilføjes Revisor: Svend Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Bestyrelse: Erik Steffen Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-24 fjernes Bestyrelse: Frank Lønnberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 tilføjes Navne: MUSIKBRANCHENS REKLAMEBUREAU ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-14 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1402 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-14 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 54, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1402 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Svend Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)