Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-03 fjernes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2003 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2007-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Bestyrelse: Steen Bryde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Direktion: Søren Jonassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58 (offentliggjort 2003-06-10)
Den 2003-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58 (offentliggjort 2003-06-10)
Den 2003-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2003-05-30 tilføjes Bestyrelse: Steen Bryde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 fjernes Bestyrelse: Uffe Nikolajsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 tilføjes Direktion: Steen Bryde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 fjernes Direktion: Uffe Nikolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 tilføjes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2003 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-29 fjernes Navne: JOLUNHR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-05-30 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 fjernes Revisor: HAPSET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 tilføjes Vedtægter: 2003-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Eduard Klarskov Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 fjernes Bestyrelse: Jens Otto Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Revisor: HAPSET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2002-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2001-03-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-06 tilføjes Navne: JOLUNHR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-05 fjernes Navne: REVISORERNE STRANDVEJEN 58 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-05 fjernes Binavne: REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 tilføjes Binavne: REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Navne: REVISORERNE STRANDVEJEN 58 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-04 fjernes Navne: REVISORERNE STRANDVEJEN 58 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-04 fjernes Revisor: Paul Bo Frier Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Navne: REVISORERNE STRANDVEJEN 58 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-17 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET AF 1. MAJ 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-22 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET AF 1. MAJ 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-21 fjernes Navne: SMEDELUNDS ISENKRAM INVEST II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-21 fjernes Direktion: Ingwart Andreas Grote (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-21 fjernes Revisor: Revisorhuset (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 tilføjes Navne: SMEDELUNDS ISENKRAM INVEST II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-25 fjernes Navne: PRODUKTIONSSELSKABET AF 1/11 1987 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-25 fjernes Direktion: Karsten Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet John Stengel Hansen, statsaut.revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-20 tilføjes Navne: PRODUKTIONSSELSKABET AF 1/11 1987 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-19 fjernes Navne: COLORGRUPPEN, PROFESSIONELT FARVELABORATORIUM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Navne: COLORGRUPPEN, PROFESSIONELT FARVELABORATORIUM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-27 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR.1512 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-27 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR.1512 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsfirmaet John Stengel Hansen, statsaut.revisor, Revisorhuset, Paul Bo Frier Nielsen, CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)