Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Kristian Lauridsen | 23.06.2008 | bestyrelse |
Jes Edmund Andersen | 30.08.2004 | bestyrelse |
Mogens Reindorff Brandt | 11.05.2004 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vagn Skovgaard-Petersen | 30.08.2004 | 23.06.2008 | formand |
Eigil Carl Andreas Holstein Koefoed | 18.07.1986 | 26.07.2004 | formand |
Vibeke Merete Jørgensen | 18.07.1986 | 11.05.2004 | bestyrelse |
Hans Aage Holstein Koefoed | 18.07.1986 | 09.12.1987 | bestyrelse |