Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Hartmann | 05.04.2005 | 30.10.2007 | direktion |
Lars Holmgaard Knudsen | 12.12.1996 | 01.08.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven Rosenmeyer Paulsen | 20.10.2014 | 14.11.2016 | bestyrelse |
Ole Holst Henriksen | 20.10.2014 | 14.11.2016 | bestyrelse |
Gorm Lunn | 20.10.2014 | 14.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Johansen | 20.10.2014 | 14.11.2016 | suppleant |
Jes Holten de Fine Lützhøft | 20.10.2014 | 14.11.2016 | formand |
Lars Holst-Frederiksen | 20.10.2014 | 14.11.2016 | næstformand |
Ole Holst Henriksen | 29.10.2013 | 20.10.2014 | suppleant |
Torben Svendsen | 24.10.2012 | 20.10.2014 | bestyrelse |
Gorm Lunn | 24.10.2012 | 19.10.2014 | næstformand |
Poul Hunniche Madsen | 24.10.2012 | 29.10.2013 | suppleant |
Gorm Lunn | 30.10.2007 | 24.10.2012 | suppleant |
Birgit Hartvig Larsen | 30.10.2007 | 27.10.2011 | næstformand |
Karsten Raae | 30.10.2007 | 27.10.2011 | næstformand |
Lars Jørgen Jensen | 09.11.2005 | 27.10.2011 | bestyrelse |
Niels Boserup | 09.11.2005 | 30.10.2007 | suppleant |
Niels Boserup | 09.11.2005 | 09.11.2005 | bestyrelse |
Kaj Peter Westh | 05.04.2005 | 27.10.2011 | bestyrelse |
Kaj Gert Pedersen | 05.04.2005 | 30.10.2007 | bestyrelse |
Kaj Østergaard | 05.04.2005 | 30.10.2007 | bestyrelse |
Claus Grymer Philipsen Bay | 05.04.2005 | 30.10.2007 | næstformand |
Johannes Erik Nielsen | 05.04.2005 | 09.11.2005 | bestyrelse |
Karin Plass Scheel | 01.11.2004 | 20.10.2014 | formand |
Erik Bundgaard | 23.10.2002 | 09.11.2005 | bestyrelse |
Lars Jørgen Jensen | 12.12.1996 | 05.04.2005 | næstformand |
Mogens Lindegaard Fabrin | 12.12.1996 | 01.11.2004 | bestyrelse |
Kaj Preben Kjær Fuglsang | 12.12.1996 | 23.10.2002 | bestyrelse |
Kristian Alfred Dahl | 12.12.1996 | 23.10.2002 | formand |