Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Leheen Ditlevsen | 01.10.1987 | 06.02.1997 | direktion |
Svend-Aage Johannes Ingomar Petersen | 01.10.1987 | 31.05.1994 | direktion |
Jens Nørskov | 01.10.1987 | 26.05.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Grete Antonie Petersen | 01.10.1987 | 06.02.1997 | bestyrelse |
Erik Berg | 01.10.1987 | 06.02.1997 | bestyrelse |
Bjarne Leheen Ditlevsen | 01.10.1987 | 06.02.1997 | bestyrelse |
Svend-Aage Johannes Ingomar Petersen | 01.10.1987 | 31.05.1994 | bestyrelse |