Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Direktion | Revisor | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 20, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 20, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2008-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HARESKOV ELEKTRIC A/S. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2013-04-22 sletter virksomheden Ejerskaber: SIP DANMARK ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2015-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendommen Kirke Værløsevej 20 ApS. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: C-TEC ApS. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: C-TEC ApS. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HARESKOV ELEKTRIC A/S. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HE Administration ApS. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 fjernes Legale ejere: J.G. INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Direktion: Pernille Maj Abildgaard Glyb (direktør) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 20, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2018-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 20, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-10-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-27 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-27 fjernes Revisor: Peter Korsgaard Gøbel (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-10-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2014-11-01 fjernes Direktion: Jørgen Glyb (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-26 tilføjes Direktion: Jesper Glyb (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom samt aktier i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-22 tilføjes Revisor: Peter Korsgaard Gøbel (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2010-04-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-22 tilføjes Vedtægter: 2010-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Legale ejere: J.G. INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2008-07-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Glyb (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-03-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 20, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 20, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 163.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-03-07)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-30 tilføjes Navne: J. G. INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-29 fjernes Navne: ASX 12473 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-29 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-01-29 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 20, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-01 tilføjes Navne: ASX 12473 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1987-10-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)