Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 43, 5500 Middelfart (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Direktion: Peter Juul Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-01 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Legale ejere: H 4 - HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Navne: H 4 - FINANS ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-10-01 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Reelle ejere: Kurt Erik Terp, Charlotte Skovby, Jens Brusgaard Nielsen, Peter Juul Hansen (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1997-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: H 4 - AUTOMATER ApS. (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2006-05-09 sletter virksomheden Ejerskaber: CONZET-HUSE ApS. (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2022-12-05 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: H 4 - HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2018-12-18 fjernes Legale ejere: Peter Juul Hansen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2018-12-18 tilføjes Reelle ejere: Kurt Erik Terp, Charlotte Skovby, Jens Brusgaard Nielsen (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2018-09-12 fjernes Revisor: Dansk Revision Næstved Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-05 tilføjes Vedtægter: 2017-04-05 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-10-01 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2008-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 43, 5500 Middelfart (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2008-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 tilføjes Revisor: Dansk Revision Næstved Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2004-02-25 fjernes Revisor: Hans Vejlesby (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed, herunder køb og salg af værdipapirer, samt køb, salg og udlejning af driftsmidler. (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1999-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1999-04-09 tilføjes Vedtægter: 1999-04-09 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1988-02-10 tilføjes Navne: H 4 - FINANS ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1988-02-09 fjernes Navne: ASX 12470 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-09 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-02-09 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1987-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1987-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1987-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1987-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-01 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1987-10-01 tilføjes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-01 tilføjes Legale ejere: Peter Juul Hansen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 1987-10-01 tilføjes Navne: ASX 12470 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Juul Hansen (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1987-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 1987-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 1987-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1987-10-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Hans Vejlesby (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1987-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1987-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 1987-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-20)