Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Lund Hansen | 01.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Anker Hansen | 24.03.2011 | 22.01.2021 | direktør |
Olav Brøchner | 10.12.2007 | 01.03.2023 | direktør |
Niels Theodor Qvistgaard Steensen | 25.09.1987 | 10.12.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bengt Birger Lejdström | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Olav Brøchner | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Björn Johannes Mattson | 01.06.2022 | formand |
Jens-Jørn Sørensen | 13.04.2021 | suppleant |
Peter Gram Jacobsen | 13.04.2021 | suppleant |
Kim Overgaard Hermansen | 09.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Bo Højtoft Pedersen | 09.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven Jakob Holm | 01.06.2022 | 14.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Johan Lahiri | 01.06.2022 | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Anker Hansen | 22.01.2021 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Qvist-Sørensen | 25.09.2019 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Nordland | 11.10.2013 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Poulsgaard | 24.03.2011 | 23.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Allan Laursen | 09.06.2009 | 13.04.2021 | suppleant |
Jens-Jørn Sørensen | 09.06.2009 | 12.04.2021 | suppleant |
Claus Berner Nielsen | 10.12.2007 | 01.06.2022 | formand |
Niels Anker Hansen | 10.12.2007 | 25.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Olav Brøchner | 10.12.2007 | 24.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Nils Jørn Morgenstjerne Laursen | 26.01.2006 | 10.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Per Frank | 29.01.2004 | 10.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Gert Kristiansen | 29.01.2004 | 10.12.2007 | formand |
Henning Laursen | 29.01.2004 | 28.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Dan Larsen | 01.10.2000 | 09.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Jensen | 01.10.2000 | 09.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Johan Aarøe Møller | 25.09.1987 | 29.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Gert Eg | 25.09.1987 | 29.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Laursen | 25.09.1987 | 12.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Niels Theodor Qvistgaard Steensen | 25.09.1987 | 24.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
John Christian Hüttel | 25.09.1987 | 28.08.1990 | bestyrelsesmedlem |