Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-07-09 fjernes Binavne: KOLMI-SET A/S, KOLMI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebjerg 23, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-03 fjernes Bestyrelse: Niclas Köhler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Direktion: Peter Jürgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-03 fjernes Navne: ONEMED A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Stiftere: OY Tamro AB, Michael Keldsen, Finn Rønne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-05-16 tilføjes Bestyrelse: Andreas Gunnar Göthberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 fjernes Bestyrelse: Jorma Juhani Turunen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-17 tilføjes Bestyrelse: Peter Jürgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Bestyrelse: Erik Bent Bøje (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 tilføjes Direktion: Peter Jürgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Direktion: Erik Bent Bøje (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-20 tilføjes Bestyrelse: Niclas Köhler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Bestyrelse: Leena Anita Schnapp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med medicinal- og hospitalsprodukter og anden virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Vedtægter: 2007-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Navne: ONEMED A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-10 fjernes Navne: TAMRO MEDLAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jorma Juhani Turunen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 fjernes Bestyrelse: Keijo Antero Väkiparta (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebjerg 23, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebjerg 23, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-21 tilføjes Navne: TAMRO MEDLAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-20 fjernes Navne: TAMRO MEDICAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-20 tilføjes Bestyrelse: Leena Anita Schnapp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-20 fjernes Bestyrelse: Björn Hannu Ilmari Mattila (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-30 tilføjes Bestyrelse: Keijo Antero Väkiparta (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-30 fjernes Bestyrelse: Jorma Turunen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-01 tilføjes Navne: TAMRO MEDICAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-31 fjernes Navne: TAMRO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-27 tilføjes Bestyrelse: Björn Hannu Ilmari Mattila (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 fjernes Bestyrelse: Michael Keldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Navne: TAMRO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-28 fjernes Navne: KOLMI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-28 fjernes Binavne: KOLMI-SET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-11 tilføjes Navne: KOLMI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-10 fjernes Navne: KOLMI-SET A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-18 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-18 fjernes Revisor: Svend Blankholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebjerg 23, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Keldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Binavne: KOLMI-SET A/S, KOLMI-SET A/S, KOLMI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Direktion: Erik Bent Bøje (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-30 tilføjes Navne: KOLMI-SET A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Revisor: Svend Blankholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Stiftere: OY Tamro AB, Michael Keldsen, Finn Rønne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)