Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Renge | 07.10.1987 | 06.09.2006 | direktør |
Mogens Renge | 07.10.1987 | 24.08.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maj-Britt Maria Eriksen | 24.03.1997 | 25.02.1998 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Nielsen | 07.10.1987 | 31.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Renge | 07.10.1987 | 31.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Christian Eriksen | 07.10.1987 | 31.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Solveig Lorentzen | 07.10.1987 | 15.01.1997 | bestyrelsesmedlem |
Lise Speitzer Grundtvig | 07.10.1987 | 13.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Speitzer Renge | 07.10.1987 | 13.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Vivi Marie Renge | 07.10.1987 | 04.03.1991 | bestyrelsesmedlem |