Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | xbrl | ||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Binavne | ||||
Revision fravalgt | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2010-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Investeringsselskabet 01.07.1984 ApS. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2024-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 5., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 156, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-29 tilføjes Vedtægter: 2024-05-29 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Laurits Anton Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Johannes Otto Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 156, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 156, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-03 tilføjes Bestyrelse: Henning Aasmul-Olsen (formand) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 fjernes Bestyrelse: Flemming Edvard Ipsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-01 fjernes Direktion: Bjarne Ole Frausing Eriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: KAREN OG POUL F. HANSENS FAMILIEFOND (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: BJARNE ERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: KAREN OG POUL F. HANSENS FAMILIEFOND (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-12-19 fjernes Reelle ejere: Bjarne Ole Frausing Eriksen (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-24 tilføjes Direktion: Jens Klotmann (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-23 tilføjes Bestyrelse: Henning Aasmul-Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-09-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-20 tilføjes Bestyrelse: Flemming Edvard Ipsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-20 fjernes Bestyrelse: Ole Broberg Balle (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og finansiering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. Virksomheden kan udøves igennem drift af filialer eller ved indgåelse af joint ventures med partnere i udlandet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 tilføjes Vedtægter: 2012-11-20 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-29 tilføjes Legale ejere: KAREN OG POUL F. HANSENS FAMILIEFOND, BJARNE ERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2010-11-29 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Ole Frausing Eriksen (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2010-11-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Bestyrelse: Hother Kaae (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-11-25 tilføjes Bestyrelse: Lars Paludan Melson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre tekstiler i.a.n. (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 156, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2007-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 158, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 158, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 158, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2004-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 158, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2004-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 45, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 tilføjes Binavne: JULIUS KOCH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-09-21 tilføjes Bestyrelse: Hother Kaae (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Navne: JULIUS KOCH INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2004-09-20 fjernes Navne: JULIUS KOCH INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2004-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 690.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@juliuskoch.com (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2001-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@juliuskoch.com (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2000-06-01 tilføjes Direktion: Bjarne Ole Frausing Eriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-01 fjernes Direktion: Lars Damm Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Bestyrelse: Inge Anna Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-07 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-06 fjernes Direktion: Poul Frants Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 45, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-26 tilføjes Bestyrelse: Hans Peter Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-06-26 tilføjes Direktion: Poul Frants Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-26 tilføjes Navne: JULIUS KOCH INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 tilføjes Stiftere: JUPO-DAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)