Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Fogt | 15.08.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Fogt | 01.06.1987 | 09.08.2016 | direktion |
Niels-Ole Appelqvist Stæhr | 01.06.1987 | 24.06.1992 | direktion |
Kurt Kejser Nielsen | 01.06.1987 | 06.02.1991 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1987 | 23.12.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heine Bækgaard | 01.06.1987 | 28.06.1995 | bestyrelse |
Erik Fogt | 01.06.1987 | 28.06.1995 | bestyrelse |
Dorthe Fogt | 01.06.1987 | 28.06.1995 | bestyrelse |