Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Kjærgaard-Hansen | 22.02.2001 | 03.03.2005 | direktion |
Steen Reinhardt Andersen | 01.10.1987 | 22.01.2001 | direktion |
Otto Johannes Detlefs | 01.10.1987 | 15.04.1991 | direktion |
Jens Nørskov | 01.10.1987 | 04.07.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gregers Rolighed Lauridsen | 02.07.1997 | 03.03.2005 | formand |
Hans Christian Kjærgaard-Hansen | 20.11.1996 | 03.03.2005 | næstformand |
Rolf Lavigne Ussing | 20.11.1996 | 02.07.1997 | formand |
Steen Reinhardt Andersen | 01.10.1987 | 31.08.2001 | bestyrelse |
Jørgen Meyer | 01.10.1987 | 19.03.1997 | bestyrelse |
Anders Cold | 01.10.1987 | 20.11.1996 | bestyrelse |
Otto Johannes Detlefs | 01.10.1987 | 20.11.1996 | formand |
Steen Reinhardt Andersen | 01.10.1987 | 03.09.1996 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.10.1987 | 04.07.1988 | bestyrelse |
Jens Nørskov | 01.10.1987 | 04.07.1988 | bestyrelse |
Søren Bonde | 01.10.1987 | 04.07.1988 | bestyrelse |