Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John René Frederiksen | 29.04.1960 | 08.01.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Johannes Mollerup | 13.10.1998 | 08.01.2001 | bestyrelse |
Bent Jacques le Fevre | 05.02.1997 | 08.01.2001 | bestyrelse |
Bjarne Boye Nielsen | 05.02.1997 | 10.06.1998 | bestyrelse |
Hans Ejvind Hansen | 14.06.1996 | 08.01.2001 | bestyrelse |
Niels Lihn Jørgensen | 29.04.1960 | 08.01.2001 | bestyrelse |
Poul Elenius Olesen | 29.04.1960 | 08.01.2001 | bestyrelse |
Per Dalsjø Andersen | 29.04.1960 | 05.02.1997 | bestyrelse |
Asbjørn Holst Larsen | 29.04.1960 | 05.02.1997 | formand |
Hugo Andersen | 29.04.1960 | 14.06.1996 | næstformand |
Kaj Thomsen | 29.04.1960 | 17.02.1995 | bestyrelse |
Svend Seitzberg | 29.04.1960 | 17.02.1995 | formand |
Erik Christian Gørtz | 29.04.1960 | 18.02.1994 | bestyrelse |
Bjarne Boye Nielsen | 29.04.1960 | 19.02.1993 | bestyrelse |
Mogens Munk-Rasmussen | 29.04.1960 | 11.02.1992 | næstformand |
Poul Martin Mikkelsen | 29.04.1960 | 18.09.1990 | bestyrelse |
Kaj Andreasen | 29.04.1960 | 25.02.1988 | bestyrelse |