Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 02.04.1991 | 02.04.1991 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 11.03.1991 | 01.04.1991 |
NORMAL | 01.10.1987 | 10.03.1991 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Dennis Gilbert Møller. | 01.10.1987 | 02.04.1991 |
Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen | 01.10.1987 | 23.03.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
NORMA MARIETTE OLESEN ApS | 24.03.1988 | 10.04.1991 |
ASX 12451 ApS | 01.10.1987 | 23.03.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af een direktør | 24.02.1988 | 02.04.1991 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.