Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stian Jensrud | 17.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Ole Sahl | 26.03.2019 | 17.03.2023 | direktør |
Jens Dyre Nørgaard | 01.07.1987 | 26.03.2019 | direktør |
Jørgen Senius Nørgaard | 01.07.1987 | 30.10.1991 | direktør |
Jens Nørskov | 01.07.1987 | 09.02.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Dyre Nørgaard | 17.09.2020 | formand |
Mads Mathias Nørgaard | 31.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Nørgaard | 01.07.1987 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Dyre Nørgaard | 01.07.1987 | 16.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Senius Nørgaard | 01.07.1987 | 17.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michael Lassen Jordan | 01.07.1987 | 30.10.1991 | bestyrelsesmedlem |
Peter Løgstrup | 01.07.1987 | 06.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Victor Christoffersen | 01.07.1987 | 09.02.1988 | bestyrelsesmedlem |
Jens Nørskov | 01.07.1987 | 09.02.1988 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bonde | 01.07.1987 | 09.02.1988 | bestyrelsesmedlem |