Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-03-17 fjernes Navne: HANDELSFIRMAET "SKOVGAARD" ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Østvej 12, 3230 Græsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Direktion: Henry Emil Haaning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Revisor: GNIBEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Stiftere: FLOWCON INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-05 tilføjes Navne: HANDELSFIRMAET "SKOVGAARD" ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-04 fjernes Navne: HAANING & SCHELLERUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-04 fjernes Direktion: Allis Schellerup Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, finansierings- og agenturvirksomhed inden for ejendomssektoren samt konsulentvirksomhed vedrørende markedsføring, reklame og personaleudvælgelse og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-25 tilføjes Vedtægter: 1988-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Navne: HAANING & SCHELLERUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-27 fjernes Navne: P.W.C.S. NR. 15 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-27 fjernes Direktion: Birgitte Horn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-27 fjernes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østvej 12, 3230 Græsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Birgitte Horn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: P.W.C.S. NR. 15 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, GNIBEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: FLOWCON INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)