Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Frode Jensen | 23.02.2004 | 19.02.2015 | direktion |
Svend Larsen | 08.10.1987 | 23.02.2004 | direktion |
Morten Zimmermann Bjerg | 08.10.1987 | 26.01.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Frode Jensen | 23.02.2004 | 03.03.2009 | bestyrelse |
Karna Gjelstrup Jensen | 23.02.2004 | 03.03.2009 | formand |
Susanne Gjelstrup Nielsen | 08.10.1987 | 03.03.2009 | bestyrelse |
Morten Zimmermann Bjerg | 08.10.1987 | 03.03.2009 | bestyrelse |