Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2007-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vognmagergade 8, 1120 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Hovedbranche: Kantiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 fjernes Navne: KØBENHAVNS ENERGIS KOOPERATIVE KANTINE (KEKK) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 fjernes Bestyrelse: Henrik Aksel Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognmagergade 8, 1120 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: 8 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Basland (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-29 fjernes Bestyrelse: Niels Krogh Petersen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-28 tilføjes Bestyrelse: Niels Krogh Petersen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Bestyrelse: Finn Willy Kristiansen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Formål: Kooperationens formål er at drive marketenderi på de i § 1 nævnte steder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Navne: KØBENHAVNS ENERGIS KOOPERATIVE KANTINE (KEKK) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-27 fjernes Navne: BELYSNINGSVÆSENETS KOOPERATIVE KANTINE (BKK) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Vedtægter: 2001-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-23 tilføjes Bestyrelse: Kristian Kenfner Jensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 fjernes Bestyrelse: Ole Henning Jensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-24 tilføjes Bestyrelse: Ole Henning Jensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Bestyrelse: Flemming Falck Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-22 tilføjes Bestyrelse: Allan Veirum Mogensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-22 fjernes Bestyrelse: Kjeld Thygesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-19 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Thygesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-10-18 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1964-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: 8 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-04-01 tilføjes Hovedbranche: Kantiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-04-01 tilføjes Navne: BELYSNINGSVÆSENETS KOOPERATIVE KANTINE (BKK) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)