Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-03-17 fjernes Navne: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 7.8.1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Dråby Bygade 10, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Revisor: Reg.revisor John-B.Hahn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Stiftere: ADMINISTRATIONSANPARTSSELSKABET MOGENS JOHANNSEN OG TOM SALVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-12 fjernes Direktion: Jeppe Kristian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-12 fjernes Direktion: Flemming Kristian Urne Falck Valentin-Hjorth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-27 tilføjes Vedtægter: 1991-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 tilføjes Navne: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 7.8.1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-06 fjernes Navne: H DE L HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-06 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISOR PER BRØDSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-27 tilføjes Navne: H DE L HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-26 fjernes Navne: SAJO NR.20, RANDERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-26 fjernes Direktion: Tom Flemming Salversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-26 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dråby Bygade 10, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Direktion: Tom Flemming Salversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Navne: SAJO NR.20, RANDERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, REGISTRERET REVISOR PER BRØDSTED, Reg.revisor John-B.Hahn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Stiftere: ADMINISTRATIONSANPARTSSELSKABET MOGENS JOHANNSEN OG TOM SALVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)