Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-09-08 fjernes Navne: NEWLINE FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Grusgraven 1, 8370 Hadsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Revisor: Torben Mæhlisen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Stiftere: ADMINISTRATIONSANPARTSSELSKABET MOGENS JOHANNSEN OG TOM SALVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-13 fjernes Direktion: Flemming Schulte Schønebech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-09 tilføjes Navne: NEWLINE FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-08 fjernes Navne: SAJO NR.14, RANDERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-08 fjernes Direktion: Tom Flemming Salversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-08 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er financiering af købekontrakter og lejekontrakter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Vedtægter: 1988-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grusgraven 1, 8370 Hadsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Direktion: Tom Flemming Salversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Navne: SAJO NR.14, RANDERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, Torben Mæhlisen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Stiftere: ADMINISTRATIONSANPARTSSELSKABET MOGENS JOHANNSEN OG TOM SALVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)