Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Guldager Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Karsten Tambjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doolewerdtsvej 4, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2017-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarp Hovedvej 58, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-28 tilføjes Vedtægter: 2016-09-28 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-02-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive handel med varer og tjenesteydelser samt formål, der står i forbindelse hermed, bortset fra leverancer af minkfoder og lignende (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Vedtægter: 2013-07-01 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2013-02-21 tilføjes Bestyrelse: Carsten Aas Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-21 fjernes Bestyrelse: Kaj Iver Lindegaard Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Torben Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-01 fjernes Direktion: Holger Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-03 tilføjes Bestyrelse: Karsten Tambjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 tilføjes Bestyrelse: John Lykke Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-22 fjernes Bestyrelse: Hans Kargo Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-15 tilføjes Direktion: Holger Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-15 fjernes Direktion: Holger Korsholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-24 tilføjes Bestyrelse: Steen Steiner Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-24 fjernes Bestyrelse: Hans Frandsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-26 tilføjes Bestyrelse: Hans Kargo Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-26 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Aas Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-20 fjernes Bestyrelse: Peter Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-22 tilføjes Bestyrelse: Peter Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-22 fjernes Bestyrelse: Hans Kargo Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-02-27 tilføjes Bestyrelse: Hans Frandsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-02-27 fjernes Bestyrelse: Jørgen Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-02-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-26 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Hans Buus-Je nsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 fjernes Bestyrelse: Viggo Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-06-22 fjernes Direktion: Holger Osmundsen Borgstrøm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-06-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 fjernes Revisor: Nis Juul Bonde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 1987-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarp Hovedvej 58, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2017-03-23)
Den 1987-10-09 tilføjes Bestyrelse: Viggo Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-10-09 tilføjes Direktion: Holger Osmundsen Borgstrøm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-09 tilføjes Legale ejere: SYDVESTJYDSK PELSDYRFODER A.M.B.A (offentliggjort 2015-01-28)
Den 1987-10-09 tilføjes Navne: SYDVESTJYSK INDKØB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1987-10-09 tilføjes Revisor: Nis Juul Bonde, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Statsaut. revisor Hans Buus-Je nsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Stiftere: Sydvestjysk Pelsdyrfoder A.m.b.A, Niels Christian Aas Sørensen, Holger Osmundsen Borgstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)