Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 59, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-12 fjernes Direktion: Rune Friis Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-12 fjernes Navne: CONTISOL DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-10-12 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 59, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 1, 1265 København K (offentliggjort 2000-10-20)
Den 2008-10-16 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-18 tilføjes Direktion: Rune Friis Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-18 fjernes Direktion: Conny Larsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 1, 1265 København K (offentliggjort 2000-10-20)
Den 2000-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1002 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-05 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre isolerings- og pladearbejde inden for industrien, at drive handel, at eje og administrere fast ejendom og at drive anden virksomhed, der er forenelig med de nævnte formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Vedtægter: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Direktion: Elke Emma Christa Henke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 fjernes Direktion: Niels-Erik Kalkerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 fjernes Direktion: Wolfgang Henke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 fjernes Revisor: LS CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-15 tilføjes Navne: CONTISOL DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-14 fjernes Navne: DKNF 373 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-14 fjernes Direktion: Peter Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1002 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-25 tilføjes Direktion: Peter Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-25 tilføjes Navne: DKNF 373 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, LS CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)