Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Erik Larsen | 28.06.1968 | 01.07.1999 | direktion |
Søren Sjøgreen | 28.06.1968 | 22.01.1992 | direktion |
Leif Læssøe Pedersen | 28.06.1968 | 23.09.1991 | direktion |
Anders Peter Holt | 28.06.1968 | 02.11.1989 | direktion |
Rolf Bodentien | 28.06.1968 | 17.03.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Erik Larsen | 28.06.1968 | 01.07.1999 | bestyrelse |
Elin Düring Larsen | 28.06.1968 | 01.07.1999 | bestyrelse |
John Rise Nielsen | 28.06.1968 | 01.07.1999 | bestyrelse |
Søren Sjøgreen | 28.06.1968 | 22.01.1992 | bestyrelse |
Torben Steen Jensen | 28.06.1968 | 22.01.1992 | bestyrelse |
Klaus Sell | 28.06.1968 | 22.01.1992 | formand |
Leif Læssøe Pedersen | 28.06.1968 | 23.09.1991 | bestyrelse |
Rolf Bodentien | 28.06.1968 | 19.07.1990 | bestyrelse |
Bjørn Tollstorff de Voss | 28.06.1968 | 02.11.1989 | bestyrelse |