Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 tilføjes Direktion: Anette Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-31 fjernes Direktion: Henrik Nygaard Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 tilføjes Vedtægter: 2022-03-16 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 142, 2. mf., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Morelgangen 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-15 tilføjes Direktion: Henrik Nygaard Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2019-03-15 fjernes Direktion: John Nygaard Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-03-25 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morelgangen 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Morelgangen 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2002-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-07 tilføjes Vedtægter: 2002-12-07 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2002-10-25 fjernes Revisor: Frede Kyhn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Legale ejere: MOLARCO FINANS A/S (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2002-09-30 tilføjes Reelle ejere: Susanne Nygaard Johansen, Anette Johansen, Gitte Johansen (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-20 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morelgangen 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2000-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 19, 2., 1265 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-25 tilføjes Direktion: John Nygaard Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-25 fjernes Direktion: Henrik Nygaard Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-19 tilføjes Direktion: Henrik Nygaard Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-19 fjernes Direktion: Jørgen Berg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-19 tilføjes Revisor: Frede Kyhn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-19 fjernes Revisor: Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Direktion: Jørgen Berg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-29 fjernes Direktion: Dag Eimar Green (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-29 tilføjes Revisor: Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-23 fjernes Direktion: Peter Salicath Egede Glahn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-03-17 tilføjes Navne: SÆDHOLMGAARD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-16 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR.2747 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-03-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 19, 2., 1265 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR.2747 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)