Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-12-05 fjernes Binavne: JYSKE SENIORBOLIG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-01 fjernes Bestyrelse: Ole Kronholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-01 fjernes Direktion: Ole Kronholm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-01 fjernes Navne: JYSKE BOLIG A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Stiftere: Svend Aage Mynster Fredensborg Sørensen, Morten Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-18 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Holden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-18 fjernes Bestyrelse: Gert Wassard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2006-02-02)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed samt handel. Selskabets virksomhed omfatter ikke køb og salg af fast ejendom for fremmed regning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 tilføjes Vedtægter: 2005-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-09 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2006-02-02)
Den 2005-02-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-08-30)
Den 2005-02-09 tilføjes Navne: JYSKE BOLIG A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-02-08 fjernes Navne: JYSKE SENIORBOLIG A/S (offentliggjort 2001-05-23)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-01 tilføjes Bestyrelse: Hanne Fastrup Krøjgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-01 fjernes Bestyrelse: Anni Sperling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 1, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Kronholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-25 tilføjes Direktion: Ole Kronholm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-25 fjernes Direktion: Svend Aage Mynster Fredensborg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-23 tilføjes Binavne: JYSKE SENIORBOLIG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Bestyrelse: Anni Sperling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Navne: JYSKE SENIORBOLIG A/S (offentliggjort 2001-05-23)
Den 2001-05-09 fjernes Navne: SENIOR BYG ApS (offentliggjort 2001-01-04)
Den 2001-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-05-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-11 tilføjes Navne: SENIOR BYG ApS (offentliggjort 2001-01-04)
Den 2000-12-10 fjernes Navne: FINANSIERINGSSELSKABET AF 1/9 1987ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-08-30)
Den 2000-06-30 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-08-30)
Den 2000-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-25 fjernes Direktion: Morten Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-02-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 1, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-17 tilføjes Direktion: Morten Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-08-30)
Den 1987-09-17 tilføjes Navne: FINANSIERINGSSELSKABET AF 1/9 1987ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Stiftere: Svend Aage Mynster Fredensborg Sørensen, Morten Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)