Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-11-22 fjernes Navne: DATADOC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vardegade 17, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 fjernes Revisor: Cand.jur Kim Paasche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 fjernes Stiftere: Marianne Spicker, Marianne Aagaard Nielsen, Jørgen Kim Kanters, Ejvind Frausing Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-05 fjernes Bestyrelse: Ejvind Frausing Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-05 fjernes Direktion: Jørgen Kim Kanters (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardegade 17, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Bestyrelse: Ejvind Frausing Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Direktion: Jørgen Kim Kanters (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med dataartikler og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Navne: DATADOC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Revisor: Cand.jur Kim Paasche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Stiftere: Marianne Spicker, Marianne Aagaard Nielsen, Jørgen Kim Kanters, Ejvind Frausing Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Vedtægter: 1987-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)