Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Svend Falk Henriksen(virk.: 22) Dir., Reelle ejere | 9,09 % | 9,09 % | 13,64 % | 22,73 % |
Pct. | 9,09 % | 9,09 % | 13,64 % | 22,73 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peder Christian Pedersen(virk.: 58) | 1,72 % | 1,72 % | 3,45 % | 3,45 % |
Ejvind Bøgh(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Poul Georg Jensen(virk.: 79) | 3,80 % | 6,33 % | 7,59 % | 15,19 % |
Ib Yde(virk.: 132) | 9,09 % | 9,85 % | 9,85 % | 13,64 % |
Klaus Jørgen Sørensen(virk.: 42) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,38 % |
Geir Magnus Jansen(virk.: 137) | 5,84 % | 5,84 % | 7,30 % | 10,95 % |
John Kvist Nielsen(virk.: 74) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,70 % |
William Jørgensen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Paul Erich Vogt(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Preben Wolff(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,05 % | 4,56 % | 5,24 % | 8,45 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Svend Falk Henriksen | 01.01.2012 | Mimosavej 11A, 8400 Ebeltoft |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Paul Erich Vogt | ||
William Jørgensen | ||
Geir Magnus Jansen | 01.01.2007 | Christiansholmsvej 40, 2930 Klampenborg |
Klaus Jørgen Sørensen | 01.01.2007 | Kirsebærhaven 15, 4000 Roskilde |
Peder Christian Pedersen | 01.01.2007 | Sankt Knuds Vej 39, 1903 Frederiksberg C |
Preben Wolff | 22.10.2009 | Ligustervej 1C, 8400 Ebeltoft |
John Kvist Nielsen | 01.05.2016 | Jernbane Allé 86, 2720 Vanløse |
Ib Yde | 04.07.2022 | Louiselund 4, 2970 Hørsholm |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BATES MOTEL ApS | 11282601 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
EJENDOMSSELSKABET AF 25.5.1973 ApS | 44980118 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.06.2004 | 2,75 (km) | Backersvej 141, 2300 København S | Peder Lykkes Vej 54, 2300 København S |
30.11.2011 | 223,28 (km) | Peder Lykkes Vej 54, 2300 København S | Mimosavej 11, 8400 Ebeltoft |
03.11.2018 | 0,05 (km) | Mimosavej 11, 8400 Ebeltoft | Mimosavej 11A, 8400 Ebeltoft |
BATES MOTEL ApS. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 03.09.1996 (10257 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BATES A/S | 10795540 |
BATES CARGO-PAK ApS | 12070942 |
BATES COPENHAGEN A/S | 10795540 |
BATES EMBALLAGE A/S | 31536715 |
BATES MOTEL ApS | 11282601 |
BATES VENTIL SÆKKE CO. A/S | 31536715 |
BATES VENTIL SÆKKE CO A/S'S PENSIONSTILSKUDS- OG UNDERSTØTTELSESFOND | 18036975 |
BAT FABRIK | 33778260 |
Batfinke Holding ApS | 40050795 |
BAT Group ApS | 40157670 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Svend Falk Henriksen(virk.: 22) Dir., Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Pct. | 27 % | 0 % | 0 % | 23 % | 45 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peder Christian Pedersen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 2 | 51 | 2 |
Ejvind Bøgh(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Poul Georg Jensen(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 1 | 11 | 38 | 9 |
Ib Yde(virk.: 132) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 2 | 16 | 91 | 4 |
Klaus Jørgen Sørensen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 1 | 26 | 6 |
Geir Magnus Jansen(virk.: 137) Ikke aktiv i virksomheden. | 24 | 0 | 1 | 14 | 93 | 5 |
John Kvist Nielsen(virk.: 74) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 2 | 60 | 5 |
William Jørgensen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Paul Erich Vogt(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Preben Wolff(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Sum | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Pct. | 17 % | 0 % | 1 % | 9 % | 69 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Svend Falk Henriksen(virk.: 22) Dir., Reelle ejere | 12 | 11 | 0 | 7 |
Pct. | 40 % | 37 % | 0 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peder Christian Pedersen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden | 54 | 10 | 1 | 0 |
Ejvind Bøgh(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 8 |
Poul Georg Jensen(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden | 61 | 23 | 9 | 5 |
Ib Yde(virk.: 132) Ikke aktiv i virksomheden | 138 | 6 | 1 | 5 |
Klaus Jørgen Sørensen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 16 | 3 | 6 |
Geir Magnus Jansen(virk.: 137) Ikke aktiv i virksomheden | 139 | 65 | 4 | 5 |
John Kvist Nielsen(virk.: 74) Ikke aktiv i virksomheden | 56 | 51 | 4 | 4 |
William Jørgensen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 9 | 0 | 0 |
Paul Erich Vogt(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 0 | 0 | 0 |
Preben Wolff(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 6 | 0 | 0 |
Sum | 529 | 186 | 23 | 33 |
Pct. | 69 % | 24 % | 3 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |