Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Olaf Broby Nielsen | 01.08.1999 | 12.06.2006 | direktion |
Rolf Eugen Eriksson | 21.09.1987 | 31.07.1999 | direktion |
Jesper Ole Lundgren | 21.09.1987 | 20.12.1995 | direktion |
Karl Erik Laurits Hansen | 21.09.1987 | 02.05.1989 | direktion |
Jan Godballe Børjesson | 21.09.1987 | 11.05.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helena Viktoria Jansson | 28.04.2005 | 12.06.2006 | bestyrelse |
Ann-Catrin Boel Lindfors | 26.04.2004 | 12.06.2006 | bestyrelse |
Torbjörn Leif Thieme | 08.05.2001 | 28.04.2005 | bestyrelse |
Marja Tellervo Hanski | 31.05.2000 | 26.04.2004 | bestyrelse |
Hans Erik Nasholm | 31.05.2000 | 08.05.2001 | bestyrelse |
Lars Åke Blom | 21.09.1987 | 12.06.2006 | formand |
Stig Sivert Karlsson | 21.09.1987 | 31.05.2000 | bestyrelse |
Henrik Stenbjerre | 21.09.1987 | 31.05.2000 | formand |
Jesper Ole Lundgren | 21.09.1987 | 20.12.1995 | bestyrelse |
Allan Hansson | 21.09.1987 | 20.12.1995 | bestyrelse |
Niels Henrik Balslev | 21.09.1987 | 27.03.1991 | bestyrelse |
Hans Bror Gotthard Karlsson | 21.09.1987 | 06.02.1991 | formand |
Karl Erik Laurits Hansen | 21.09.1987 | 02.05.1989 | bestyrelse |
Carsten Fode | 21.09.1987 | 11.05.1988 | bestyrelse |
Hans-Jørn Østergaard Andersen | 21.09.1987 | 11.05.1988 | bestyrelse |
Jan Godballe Børjesson | 21.09.1987 | 11.05.1988 | bestyrelse |