Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-02-04 fjernes Navne: HEJNSTRUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Engesvangvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Revisor: BJERRE-POULSEN & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Revisor: BJERRE-POULSEN & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 fjernes Bestyrelse: Mogens Lennart Jansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 fjernes Direktion: Birger Sigfred Jansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder at eje og drive ejendommen Domaine de Piedeban, 83550 Vidauban, Frankrig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Vedtægter: 1995-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-13 tilføjes Navne: HEJNSTRUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 fjernes Navne: ASX 12196 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 fjernes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engesvangvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: ASX 12196 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)