Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-01-15 fjernes Navne: CITY 3 GULVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 4, 1., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-24 fjernes Direktion: John Jegstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Revisor: HHJJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-20 tilføjes Navne: CITY 3 GULVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Navne: SEMI-FINANS, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Direktion: Max Skovgaard Sixtus Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Revisor: ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 tilføjes Vedtægter: 1996-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 tilføjes Revisor: ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Revisor: ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 fjernes Direktion: Birthe Egebjerg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-24 fjernes Revisor: Frank Ole Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-16 tilføjes Navne: SEMI-FINANS, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 fjernes Navne: ASX 12356 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 4, 1., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: ASX 12356 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, Frank Ole Nielsen, ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG, HHJJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)