Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2020-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rostrupvej 17, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rostrupvej 17, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rostrupvej 17, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2014-11-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-01 tilføjes Interessenter: Kjeld Arne Holmblad Carlson (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kjeldcarlson@gmail.com (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-01 tilføjes Navne: AK & V (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2000-11-07 tilføjes Navne: Hr Keld Arne Carlson (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-07 fjernes Navne: Hr Keld Arne Carlson (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-06 fjernes Navne: Keld Arne Carlson (offentliggjort 2001-01-17)
Den 2000-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rostrupvej 17, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-07 fjernes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-07 fjernes Interessenter: Kjeld Arne Holmblad Carlson (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2000-11-07 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rostrupvej 17, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-01 tilføjes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-01 tilføjes Interessenter: Kjeld Arne Holmblad Carlson (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1987-10-01 tilføjes Navne: Keld Arne Carlson (offentliggjort 2001-01-17)
Den 1987-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)