Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-02-07 fjernes Navne: TØJLAGERET HORSENS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundvejens Butikstorv, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Direktion: Vagn Schou (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Revisor: AR INVEST SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-04 tilføjes Navne: TØJLAGERET HORSENS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-03 fjernes Navne: ASX 12256 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-03 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-03 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-09 tilføjes Vedtægter: 1988-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundvejens Butikstorv, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: ASX 12256 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, AR INVEST SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)