Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Max Vangby | 01.10.1992 | 18.11.1993 | direktion |
Marcus Choleva | 31.08.1987 | 25.08.1995 | direktion |
Jonnie Bernt Wernblad | 31.08.1987 | 01.10.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Bent Sørensen | 31.08.1987 | 25.08.1995 | bestyrelse |
Niels Jørgen Soldbro | 31.08.1987 | 25.08.1995 | bestyrelse |
Hans Christian Dybvad Jensen | 31.08.1987 | 25.08.1995 | bestyrelse |
Frits Rasmussen | 31.08.1987 | 25.08.1995 | bestyrelse |
Preben Høyen Andersen | 31.08.1987 | 28.09.1994 | bestyrelse |
Eigil Rask Simonsen | 31.08.1987 | 18.11.1993 | bestyrelse |
Leif Flindt | 31.08.1987 | 18.11.1993 | bestyrelse |
Erik Nielsen | 31.08.1987 | 18.11.1993 | bestyrelse |
Jørgen Jensen | 31.08.1987 | 18.11.1993 | bestyrelse |
Jens Peter Thøgersen | 31.08.1987 | 18.11.1993 | bestyrelse |
Leif Blankschøn | 31.08.1987 | 23.06.1989 | bestyrelse |
Poul-Jørgen Röser | 31.08.1987 | 23.06.1989 | bestyrelse |