Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse |
Den 2011-05-23 fjernes Binavne: TANDSLET ANDELSKASSE, ANDELSKASSEN TINGLEV, ANDELSKASSEN SØNDERBORG, ANDELSKASSEN RENS, ANDELSKASSEN HØRUPHAV, ANDELSKASSEN FOR ALS OG SUNDEVED, ANDELSKASSEN ALSSUND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønhaveplads 17-19, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Bestyrelse: Kenneth Hyldig Clausen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-18 fjernes Direktion: Niels Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Hovedbranche: Banker, sparekasser og andelskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Kontaktoplysninger: erd@sda.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Navne: ANDELSKASSEN SØNDERJYLLAND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-07 tilføjes Direktion: Niels Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-07 fjernes Direktion: Carsten Miang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønhaveplads 17-19, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mommarkvej 279-281, 6470 Sydals (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-12-22 tilføjes Formål: Det er andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut samt anden virksomhed, der er accessorisk hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Tegningsregel: Andelskassen tegnes af: a) enten to medlemmer af bestyrelsen, eller b) eet medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Vedtægter: 2010-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Christensen Lei (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-20 fjernes Bestyrelse: Keld Lamberts (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Banker, sparekasser og andelskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Banker, sparekasser og andelskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 3.712.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Bestyrelse: Holger Lei (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-30 tilføjes Navne: ANDELSKASSEN SØNDERJYLLAND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-29 fjernes Navne: TANDSLET ANDELSKASSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 fjernes Binavne: ANDELSKASSEN I LYSABILD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mommarkvej 279-281, 6470 Sydals (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mommarkvej 279-281, 6470 Sydals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Direktion: Carsten Miang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-01 fjernes Direktion: Erik Dreier (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-04-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-16 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-28 tilføjes Bestyrelse: Preben Kallager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-03-19 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Kock (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-19 fjernes Bestyrelse: Arne Nørregaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: erd@sda.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mommarkvej 279-281, 6470 Sydals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Banker, sparekasser og andelskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: TANDSLET ANDELSKASSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-19 fjernes Bestyrelse: Peter Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-30 tilføjes Bestyrelse: Keld Lamberts (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-26 fjernes Bestyrelse: Jacob Lind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 55.200,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-26 fjernes Bestyrelse: Egon Thornhal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den tilføjes Bestyrelse: Egon Thornhal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den tilføjes Binavne: ANDELSKASSEN I LYSABILD, TANDSLET ANDELSKASSE, ANDELSKASSEN TINGLEV, ANDELSKASSEN SØNDERBORG, ANDELSKASSEN RENS, ANDELSKASSEN HØRUPHAV, ANDELSKASSEN FOR ALS OG SUNDEVED, ANDELSKASSEN ALSSUND (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Direktion: Erik Dreier (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)