Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Line Mai | 22.06.1987 | bestyrelsesmedlem |
Jens Johan Andersen | 22.06.1987 | bestyrelsesmedlem |
Ruth Andersen | 22.06.1987 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Andersen | 10.09.2004 | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Andersen | 22.06.1987 | 24.08.1992 | bestyrelsesmedlem |