Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-17 fjernes Direktion: Dimitre Vassilev Popov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-17 fjernes Navne: QRS 53 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-02-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 fjernes Revisor: K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-30 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 fjernes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-15 fjernes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-04-20 fjernes Direktion: Bjørn Stiedl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-04-20 tilføjes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-04 tilføjes Navne: QRS 53 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-03 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET NORDBO ApS, HOBRO (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-03 fjernes Bestyrelse: Jan Nordstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-03 fjernes Direktion: Jan Nordstrøm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-26 tilføjes Vedtægter: 1993-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 fjernes Bestyrelse: Anette Emdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-16 fjernes Direktion: Gunnar William Nordstrøm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-11-03 fjernes Revisor: Svend Aage Friis Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-16 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NORDBO ApS, HOBRO (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-15 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR.1367 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-15 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-15 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR.1367 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Svend Aage Friis Jakobsen, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, EY Danmark A/S, K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)